Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Hallas | 01.04.1984 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Christensen | 01.04.1984 | 01.10.1997 | direktion |
Ulrich Oppenhejm | 01.04.1984 | 09.03.1989 | direktion |
Susanne Saul Stakemann | 01.04.1984 | 08.09.1986 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrich Oppenhejm | 01.04.1984 | 09.03.1989 | bestyrelse |
Susanne Hallas | 01.04.1984 | 09.03.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.04.1984 | 08.09.1986 | bestyrelse |