Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Henrik Asschenfeldt | 29.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Mark Thorsen | 29.05.2018 | 12.10.2020 | adm. dir |
Jakob Mark Thorsen | 25.01.2016 | 28.05.2018 | direktør |
Søren Greve Larsen | 11.12.2012 | 25.01.2016 | direktør |
Peter Henrik Asschenfeldt | 22.03.2005 | 11.12.2012 | adm. dir |
Søren Greve Larsen | 18.08.1995 | 22.03.2005 | direktør |
Poul Deleurang Hansen | 13.04.1984 | 18.08.1995 | direktør |
Ove Løvenørn Bardenfleth | 13.04.1984 | 02.01.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Henrik Asschenfeldt | 12.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Victoria Margrethe Asschenfeldt | 12.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Mark Thorsen | 12.10.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Mark Thorsen | 25.01.2016 | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Henrik Asschenfeldt | 25.01.2016 | 29.09.2017 | formand |
Gert Kristiansen | 11.12.2012 | 29.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Mark Thorsen | 11.12.2012 | 24.01.2016 | formand |
Poul Erik Vennekilde | 23.01.2009 | 11.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Søren Greve Larsen | 23.01.2009 | 11.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anders Cold | 22.05.2008 | 23.01.2009 | næstformand |
Pia Benedikte Asschenfeldt | 08.10.2007 | 23.01.2009 | formand |
Bent Schøn Hansen | 31.05.2006 | 22.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Henrik Asschenfeldt | 22.03.2005 | 24.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Cold | 22.03.2005 | 08.10.2007 | formand |
Søren Greve Larsen | 13.04.1984 | 22.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kjergaard Madsen | 13.04.1984 | 22.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Poul Deleurang Hansen | 13.04.1984 | 15.03.1996 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Skovlund | 13.04.1984 | 13.01.1994 | bestyrelsesmedlem |
Peter Henrik Asschenfeldt | 13.04.1984 | 26.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Peter Tetens Hald | 13.04.1984 | 02.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ove Løvenørn Bardenfleth | 13.04.1984 | 02.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Claus Løvenørn Bardenfleth | 13.04.1984 | 02.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Helle Deleurang Mortensen | 13.04.1984 | 02.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Hald | 13.04.1984 | 30.09.1988 | bestyrelsesmedlem |
Birte Hansen | 13.04.1984 | 30.09.1988 | bestyrelsesmedlem |