Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.1990 | 28.12.1990 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.06.1990 | 27.12.1990 |
NORMAL | 06.04.1984 | 28.06.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Niels Kristian Ladefoged. | 06.04.1984 | 28.12.1990 |
Statsaut.revisor H.P. Christensen | 06.04.1984 | 28.12.1990 |
Statsaut.revisor H.J. Krogh | 06.04.1984 | 28.12.1990 |
Statsaut. revisor Mogens Jensen | 06.04.1984 | 28.12.1990 |
Revisionsfirmaet Åge Larsen | 06.04.1984 | 20.01.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
SJB-LEASING KØBENHAVN A/S | 06.04.1984 | 10.01.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 26.02.1988 | 28.12.1990 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.