Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2002-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CHRISCO INVEST ApS. (offentliggjort 2015-08-03)
Den 2015-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CHRISCO INVEST ApS. (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2015-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DALGAS AVENUE 40, 8000 ÅRHUS C ApS. (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRODUKTIONSVEJ 3, 2600 GLOSTRUP ApS. (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredskifte Allé 11, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 40, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 198.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Legale ejere: Niels Ole Rohr Christoffersen (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2006-05-15 tilføjes Reelle ejere: Niels Ole Rohr Christoffersen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2006-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af selskabets direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Vedtægter: 2006-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Bestyrelse: Torben Ratjen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-08-26)
Den 2003-08-25 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-01-10 tilføjes Navne: GENERAL MEDICAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-09 fjernes Navne: GM MEDICAL AF 1994 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-12-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Ole Fröen Rohr Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-22 fjernes Bestyrelse: Finn Roien Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-09 tilføjes Navne: GM MEDICAL AF 1994 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-08 fjernes Navne: DANIRAD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Avenue 40, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-09 tilføjes Bestyrelse: Finn Roien Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Direktion: Niels Ole Rohr Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, pr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-09 tilføjes Navne: DANIRAD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-04-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1984-04-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)