Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapitalvaluta |
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilekær 12, 2765 Smørum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Bibranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Kontaktoplysninger: gravers@smorumnet.dk (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Legale ejere: Knud Gravers (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Navne: KNUD GRAVERS NIELSEN ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Reelle ejere: Knud Gravers (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 fjernes Direktion: Knud Gravers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilekær 12, 2765 Smørum (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkandehaven 162, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2018-02-26 tilføjes Reelle ejere: Knud Gravers (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2017-10-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-04-28 tilføjes Legale ejere: Knud Gravers (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2015-04-28 tilføjes Vedtægter: 2015-04-28 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2011-03-22 tilføjes Bibranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2011-03-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2011-03-21 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2011-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: gravers@smorumnet.dk (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkandehaven 162, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2011-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2011-02-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2011-02-17 tilføjes Vedtægter: 2011-02-17 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2011-01-04 fjernes Revisor: VAC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-01 tilføjes Navne: KNUD GRAVERS NIELSEN ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2006-01-31 fjernes Navne: KNUD GRAVERS NIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-30 tilføjes Revisor: VAC REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-30 fjernes Revisor: Leif Borre Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-06 tilføjes Revisor: Leif Borre Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-06 fjernes Revisor: Ole Christian Kofod (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-09 tilføjes Navne: KNUD GRAVERS NIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-09-08 fjernes Navne: REVISIONSANPARTSSELSKABET KNUD GRAVERS NIELSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-05-06)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumgaden 3, 2., 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-24 tilføjes Direktion: Knud Gravers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1984-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1984-04-24 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-04-24 tilføjes Navne: REVISIONSANPARTSSELSKABET KNUD GRAVERS NIELSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-04-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1984-04-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1984-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1984-04-24 tilføjes Revisor: Ole Christian Kofod (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 1984-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)