Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Jørn Holm | 24.04.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Holger Bo Nissen Slotsager | 24.04.2003 | 08.02.2006 | direktør |
Martin Ravn | 24.04.2003 | 21.09.2005 | direktør |
Ole Munksgaard Hansen | 01.10.2001 | 24.04.2003 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Duedahl | 01.09.2024 | formand |
Andreas Kaalund Møballe | 12.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Casper Runge Albæk | 12.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Ahle | 06.02.2020 | 12.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Britta Veis Jensen | 23.02.2017 | 12.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Preben Sunke | 23.02.2017 | 06.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jais Stampe Li Valeur | 06.04.2016 | 01.09.2024 | formand |
Jan Roelsgaard | 07.05.2015 | 23.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Palle Joest Andersen | 19.02.2014 | 23.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fallesen Kjær Ravn | 19.02.2014 | 23.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Roholm Friis | 28.06.2013 | 02.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Lehrmann | 10.04.2012 | 23.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Arne Bech Poulsen | 12.03.2012 | 19.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Daugaard Buhl | 18.01.2010 | 19.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Palle Joest Andersen | 18.01.2010 | 12.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Nyenstad Enevoldsen | 18.01.2007 | 06.04.2016 | formand |
Karl Kristian Andersen | 18.01.2007 | 18.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jakob Hansen | 07.02.2005 | 18.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Preben Sunke | 24.04.2003 | 28.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Hartvig Klejsgaard Hansen | 24.04.2003 | 18.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Svejgaard Jakobsen | 24.04.2003 | 18.01.2007 | formand |
Jens Thomsen Lorenzen | 24.04.2003 | 07.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Niels Gottrup Mikkelsen | 19.03.2001 | 24.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Per Viggo Hasling Frandsen | 01.07.1996 | 19.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Lindy Ladefoged Munkholm | 22.01.1993 | 24.04.2003 | formand |
Johannes Dag Haugaard | 02.04.1984 | 24.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Juhl Rasmussen | 02.04.1984 | 01.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ole Munksgaard Hansen | 02.04.1984 | 12.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
Torben Skjødt Meldgaard | 02.04.1984 | 22.01.1993 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Skovsen | 02.04.1984 | 18.05.1990 | bestyrelsesmedlem |