Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susanne Mathiesen | 18.10.1999 | 22.05.2001 | direktion |
Kirsten Anker Sørensen | 23.07.1998 | 01.01.2004 | direktion |
Lis Willumsen | 26.08.1985 | 23.07.1998 | direktion |
Carl Heine Alenbæk Pedersen | 26.08.1985 | 10.01.1996 | direktion |
Søren Westergaard Svendsen | 26.08.1985 | 06.04.1992 | direktion |
Carl Heine Alenbæk Pedersen | 26.08.1985 | 22.06.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Michael Daugaard | 04.06.2003 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Henrik Weis Sørensen | 04.06.2003 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Peter Mark | 04.06.2003 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Christoffer Askman | 11.06.2002 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Carl Heine Alenbæk Pedersen | 11.06.2002 | 04.06.2003 | bestyrelse |
Nana Reimers | 22.05.2001 | 04.06.2003 | bestyrelse |
Henrik Weis Sørensen | 22.05.2001 | 11.06.2002 | bestyrelse |
Poul Martin Backer Rasmussen | 22.05.2001 | 11.06.2002 | bestyrelse |
Søren Flint | 31.05.2000 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Thomas Tolstrup | 31.05.2000 | 22.05.2001 | bestyrelse |
Per Henrik Folkver | 18.10.1999 | 22.05.2001 | bestyrelse |
Poul Martin Backer Rasmussen | 18.10.1999 | 31.05.2000 | bestyrelse |
Lisbeth Holten-Rasmussen | 23.07.1998 | 04.06.2003 | bestyrelse |
Søren Rud | 26.05.1997 | 23.07.1998 | bestyrelse |
Dan Roger Andersson | 26.05.1997 | 29.04.1987 | bestyrelse |
Michael Christian Knudsen | 14.06.1996 | 01.01.2004 | bestyrelse |
Per Gunnar Bertel Andren | 29.04.1987 | 27.05.1999 | bestyrelse |
Søren Westergaard Svendsen | 26.08.1985 | 31.05.2000 | bestyrelse |
Stuart Mc Intyre | 26.08.1985 | 31.05.2000 | bestyrelse |
Tina Marianne Enghoff | 26.08.1985 | 26.05.1997 | bestyrelse |
Malcolm Carl Gosta Arnesson Hook | 26.08.1985 | 26.05.1997 | bestyrelse |
Per Ulf Owenede | 26.08.1985 | 14.06.1996 | bestyrelse |
Gregers Nielsen | 26.08.1985 | 07.07.1995 | bestyrelse |
Jørgen Schytte | 26.08.1985 | 07.07.1995 | bestyrelse |
Jan Håkan Dahlstrøm | 26.08.1985 | 01.12.1993 | bestyrelse |
Bengt Olof Af Geijerstam | 26.08.1985 | 01.12.1993 | bestyrelse |
Susanne Mertz | 26.08.1985 | 06.04.1992 | bestyrelse |
Per Morten Abrahamsen | 26.08.1985 | 06.04.1992 | bestyrelse |
Søren Westergaard Svendsen | 26.08.1985 | 29.08.1991 | bestyrelse |
Jørgen Schytte | 26.08.1985 | 29.08.1991 | bestyrelse |
Georg Sessler | 26.08.1985 | 06.11.1990 | bestyrelse |
Ulla Christina Ericsson | 26.08.1985 | 10.06.1988 | bestyrelse |
Jo Selsing | 26.08.1985 | 06.05.1988 | bestyrelse |