Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 tilføjes Legale ejere: THOMAS THYGESEN AUNING HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2024-05-28 fjernes Legale ejere: FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S (offentliggjort 2024-05-31)
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Thygesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS Røns Køleteknik (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Jimmie Anker Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøjstrupvej 35, 8961 Allingåbro (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Notgangen 12, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-28 tilføjes Hjemmeside: www.findan-as.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@findan-as.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: gb@superkol.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-07-01 tilføjes Direktion: Jimmie Anker Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-30 fjernes Direktion: Niels Eskildsen Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-06 fjernes Legale ejere: GREENS KØLETEKNIK ApS (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2018-12-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Notgangen 12, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Notgangen 12, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-12-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-12-02 tilføjes Vedtægter: 2016-12-02 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-12-02 fjernes Revisor: Hans Nielsen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2016-12-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-25 tilføjes Legale ejere: GREENS KØLETEKNIK ApS, FINDAN KØLE- OG ELTEKNIK A/S, Super-Køl A/S, CELCIUS NORDIC ApS, REX KØLEINVENTAR A/S, FutureCool A/S (offentliggjort 2019-01-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: gb@superkol.dk (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: niels@popx.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: niels@popx.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Vedtægter: 1996-12-11 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1996-10-25 fjernes Bestyrelse: Kurt Emil Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-05-18 fjernes Bestyrelse: Per Keszler Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-08-02 fjernes Bestyrelse: Jørn Kolind Lassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-03-23 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Bank (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Notgangen 12, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2018-10-30)
Den 1984-03-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Peter Bank (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-03-15 tilføjes Direktion: Niels Eskildsen Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-15 tilføjes Navne: FINDAN ENGROS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1984-03-15 tilføjes Revisor: Hans Nielsen (offentliggjort 2017-07-03)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)