Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1998-03-03 fjernes Navne: OLE VILLIUMSEN TOTALENTREPRISE RISSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Bestyrelse: Marie Villumsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Direktion: Ole Korsgaard Villumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggeri- og entreprenørvirksomhed samt køb og salg af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-22 tilføjes Vedtægter: 1985-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Bestyrelse: Marie Villumsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Direktion: Ole Korsgaard Villumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Navne: OLE VILLIUMSEN TOTALENTREPRISE RISSKOV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)