Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Binavne | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Første regnskabsperiode |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 9, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 9, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-10 tilføjes Direktion: Claus Bergø Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-10 fjernes Direktion: Nicolas Jean-Marie Tanguy (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af en direktør (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 tilføjes Bestyrelse: Daniel Maria De Paepe (formand) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 fjernes Bestyrelse: Britta Siewertsen Lund Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-31 tilføjes Bestyrelse: Guillaume Michel Dominique Yves Legras (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-10-31 fjernes Bestyrelse: Arnaud Daniel Achard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-10-31 tilføjes Direktion: Nicolas Jean-Marie Tanguy (direktør) (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2019-10-31 fjernes Direktion: Tomasz Wojciech Szerszen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-30 tilføjes Bestyrelse: Arnaud Daniel Achard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-30 fjernes Bestyrelse: Laurent Jean-Michel Babaud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2018-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-03-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-09-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-09-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-25 fjernes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 tilføjes Bestyrelse: Andries Jacques Agnes Boone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-05-02 fjernes Bestyrelse: Pascal Olivier Galant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Tomasz Wojciech Szerszen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-30 fjernes Direktion: Andries Jacques Agnes Boone (direktør) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info.dk@mail.nidec.com (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-03-26 fjernes Kontaktoplysninger: info.dk@emersonindustrial.com (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2017-02-28 tilføjes Bestyrelse: Guillaume de la Codre (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2017-02-28 fjernes Bestyrelse: Dorte Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-28 tilføjes Navne: Nidec Industrial Automation Denmark A/S (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-02-27 fjernes Navne: Emerson Industrial Automation Denmark A/S (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-02-28 tilføjes Vedtægter: 2017-02-28 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-07 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2016-04-06 fjernes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-01 tilføjes Binavne: Leroy Somer Denmark A/S, Control Techniques Denmark A/S (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info.dk@emersonindustrial.com (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2015-04-01 tilføjes Navne: Emerson Industrial Automation Denmark A/S (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-04-01 tilføjes Vedtægter: 2015-04-01 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: ls@leroy-somer.dk (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-03-31 fjernes Navne: LEROY SOMER DANMARK A/S (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-09-30 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-09-01 (offentliggjort 2018-02-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med roterende el- maskiner og lignende produkter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Revisor: KPMG P/S, KPMG P/S (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2014-06-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2014-06-23 tilføjes Vedtægter: 2014-06-23 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-30 tilføjes Bestyrelse: Pascal Olivier Galant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 fjernes Bestyrelse: Fotios Lascaridis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-11-22 tilføjes Direktion: Andries Jacques Agnes Boone (direktør) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2012-11-22 fjernes Direktion: Andries Jacques Agnes Boone (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 tilføjes Direktion: Andries Jacques Agnes Boone (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-01 fjernes Direktion: Villy Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-15 tilføjes Bestyrelse: Laurent Jean-Michel Babaud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-15 fjernes Bestyrelse: Jean Candel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 9, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2009-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 7, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-18 tilføjes Bestyrelse: Jean Candel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-10-18 fjernes Bestyrelse: Jacques Rene Meriot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ls@leroy-somer.dk (offentliggjort 2015-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-01 tilføjes Direktion: Villy Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 fjernes Direktion: Jacques Rene Meriot (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-05-01 fjernes Bestyrelse: Olaf Reinhardt Eskildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-07-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-21 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-20 tilføjes Legale ejere: Nidec Leroy-Somer Holding (offentliggjort 2017-07-13)
Den 1984-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sivlandvænget 7, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 1984-06-18 tilføjes Bestyrelse: Olaf Reinhardt Eskildsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-18 tilføjes Direktion: Jacques Rene Meriot (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)