Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbovej 17, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Legale ejere: Poul Fink Bertelsen (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Navne: PB CONSULT & ENGINEERING A/S (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-07-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 fjernes Bestyrelse: Poul Fink Bertelsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2016-07-08 fjernes Direktion: Poul Fink Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-08)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovej 17, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2011-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbovej 17, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2004-08-17)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-02-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2008-02-20 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2000-01-20)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-20 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2000-01-20)
Den 2000-01-19 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovej 17, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2004-08-17)
Den 1999-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildhøjvej 28, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed og servicevirksomhed indenfor fødevareindustrien (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1999-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2016-07-08)
Den 1999-10-10 tilføjes Vedtægter: 1999-10-10 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-26 tilføjes Navne: PB CONSULT & ENGINEERING A/S (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1998-06-25 fjernes Navne: P.B. FOOD ENGINEERING LTD. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-11 fjernes Bestyrelse: Palle Christian Dannemand (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-02 tilføjes Navne: P.B. FOOD ENGINEERING LTD. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 fjernes Navne: P. JUL NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1993-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1993-05-19 fjernes Bestyrelse: Margot Naabye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-09-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-10 tilføjes Navne: P. JUL NIELSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-04-09 fjernes Navne: P. JUL NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildhøjvej 28, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Bestyrelse: Margot Naabye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-28 tilføjes Direktion: Poul Fink Bertelsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-08)
Den 1984-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Legale ejere: Poul Fink Bertelsen (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Navne: P. JUL NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-08-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-11-22)
Den 1984-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-08)