Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-03-10 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 325 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 325 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Vedtægter: 1984-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)