Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Antonio Rode Damkjær | 11.07.2008 | 20.01.2017 | direktion |
Harley Antonio Damkjær | 19.03.1984 | 11.07.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Antonio Rode Damkjær | 11.07.2008 | 20.01.2017 | bestyrelse |
Helle Hakamaki | 11.07.2008 | 20.01.2017 | bestyrelse |
Elna Damkjær | 19.03.1984 | 20.01.2017 | bestyrelse |
Harley Antonio Damkjær | 19.03.1984 | 11.07.2008 | bestyrelse |
René Antonio Rode Damkjær | 19.03.1984 | 01.07.1999 | bestyrelse |
Helle Hakamaki | 19.03.1984 | 13.02.1991 | bestyrelse |