Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HM Holding, Odense ApS (CVR 40178686) | NORMAL | 24.04.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Henrik Ove Møhlenberg Madsen | 01.01.2016 | 24.04.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Joan Møhlenberg Kildemand | 13.05.2015 | 31.12.2015 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Henrik Ove Møhlenberg Madsen | 13.01.2004 | 31.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |