Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-19 fjernes Revisor: GRONEMANN'S REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2009-11-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NYBROE MEDIA ApS. (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2011-03-29 sletter virksomheden Ejerskaber: REKLAMESELSKABET ApS. (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-02-11 sletter virksomheden Ejerskaber: ART GALLERY COPENHAGEN ApS. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2023-12-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toppevadvej 8, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 36, 1., 1161 København K (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-04 tilføjes Kontaktoplysninger: tom@nybroemedia.dk (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2023-01-03 fjernes Kontaktoplysninger: tom@nybroe.dk (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-09-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 36, 1., 1161 København K (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2014-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, st. th., 1058 København K (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2010-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 41, st. th., 1058 København K (offentliggjort 2014-07-04)
Den 2010-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i dattervirksomheder og associerede virksom-heder samt foretage investering i andre værdipapirer. Selskabets formål er endvidere for tredjemand at udvikle designprodukter og modtage royalty herfor. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-19 tilføjes Vedtægter: 2010-07-19 (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2009-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: tom@nybroe.dk (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2009-11-20 tilføjes Revisor: GRONEMANN'S REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2009-11-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2005-03-09 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-09 fjernes Revisor: Jens-Jørn Gram (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: Nybroe@nybroe.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Nybroe@nybroe.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-30 fjernes Bestyrelse: Poul Nybroe (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-08-02 fjernes Revisor: John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-01 tilføjes Revisor: Jens-Jørn Gram (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tonsbakken 3, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-30 tilføjes Bestyrelse: Poul Nybroe (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-12-30 tilføjes Direktion: Tom Nybroe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-30 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-30 tilføjes Legale ejere: Tom Nybroe, Lars Nybroe (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1983-12-30 tilføjes Navne: NYBROE HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-30 tilføjes Reelle ejere: Tom Nybroe, Lars Nybroe (offentliggjort 2017-10-25)
Den 1983-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-23)
Den 1983-12-30 tilføjes Revisor: John Formsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)