Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-05-28 fjernes Navne: TANDLÆGE GEORG STABERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 43, 1161 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Revisor: Jørgen Erik Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-20 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 fjernes Direktion: Georg Engell Staberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 43, 1161 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Direktion: Georg Engell Staberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturlig forbunden hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Navne: TANDLÆGE GEORG STABERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Revisor: HVR A/S, Jørgen Erik Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Vedtægter: 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)