Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 2, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET AF 5. MARTS 1997 ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-06-21 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Navne: CALASUS ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2016-06-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2012-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2012-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-19 fjernes Direktion: Carl Richard Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-19 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-17 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 2, 4600 Køge (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2008-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 5, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med handel og financiering samt dermed beslægtede formål, herunder køb og salg af fasr ejendom. (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2007-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-10-27 tilføjes Vedtægter: 2007-10-27 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-13 fjernes Revisor: PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1993-03-24 tilføjes Navne: CALASUS ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1993-03-23 fjernes Navne: DANISH INTERNATIONAL TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-23 fjernes Direktion: Jytte Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-23 fjernes Revisor: Deres Revisor Erling Varmark Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-06-21 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1990-01-19 tilføjes Navne: DANISH INTERNATIONAL TRADING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-18 fjernes Navne: IB TREBBIEN PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-18 fjernes Direktion: Ib Thelen Trebbien (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-18 fjernes Revisor: Hans Jørgen Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 5, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-07 tilføjes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET AF 5. MARTS 1997 ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1984-01-07 tilføjes Direktion: Ib Thelen Trebbien (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1984-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1984-01-07 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-07 tilføjes Navne: IB TREBBIEN PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-01-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1984-01-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1984-01-07 tilføjes Revisor: Hans Jørgen Rasmussen, Deres Revisor Erling Varmark Jakobsen, PEKA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 1984-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)