Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Formål | Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapitalvaluta | Kvartalsbeskæftigelse | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-01-20 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-15 tilføjes Direktion: Karsten Resen Holm (direktør) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-12 fjernes Direktion: Karsten Resen Holm (direktion) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-15 tilføjes Vedtægter: 2021-01-15 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2010-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Resen Holm Entreprise ApS. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmildklostervej 11, 1., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Asmildklostervej 11, 1. d., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-23 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-22 fjernes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: krh@holmholding.dk (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@stelectric.dk (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: RESEN HOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2014-07-01 fjernes Legale ejere: RESEN HOLM EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, investering og finansiering samt erhvervelse og udlejning af fast ejendom samt eje kapitalandele (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2013-06-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Direktion: Poul Arne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Legale ejere: RESEN HOLM EJENDOMSINVEST ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2012-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-05-31 tilføjes Direktion: Poul Arne Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 fjernes Direktion: Svend Ingvar Thøgersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Navne: STELECTRIC ApS (offentliggjort 2012-08-31)
Den 2012-05-30 fjernes Navne: STELECTRIC A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-31)
Den 2012-05-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Poul Arne Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asmildklostervej 11, 1. d., 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2012-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 65, 7800 Skive (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-23 tilføjes Bestyrelse: Karsten Resen Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 fjernes Bestyrelse: Bjarke Brøns (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-23 tilføjes Reelle ejere: Karsten Resen Holm (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-17 tilføjes Bestyrelse: Bjarke Brøns (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-17 fjernes Bestyrelse: Mikael Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marienlystvej 65, 7800 Skive (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 4, 7800 Skive (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-10-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 4, 7800 Skive (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2008-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østertorv 6, 7800 Skive (offentliggjort 2005-03-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-28 tilføjes Bestyrelse: Mikael Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-07-20 fjernes Bestyrelse: Aase Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østertorv 6, 7800 Skive (offentliggjort 2005-03-16)
Den 2005-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Alsikevej 10, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Bestyrelse: Svend Ingvar Thøgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 fjernes Bestyrelse: Eli Wilfred Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-07 tilføjes Bestyrelse: Uffe Benne Johansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-07 fjernes Bestyrelse: Svend Ingvar Thøgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-16 tilføjes Bestyrelse: Poul Arne Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stelectric.dk (offentliggjort 2016-06-23)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-15 fjernes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-05 fjernes Bestyrelse: Geert Lassen Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-16 fjernes Bestyrelse: Ejlert Andreas Rosenkrands Olsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-16 fjernes Revisor: NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-07 tilføjes Navne: STELECTRIC A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-06 fjernes Navne: STELECTRIC INGENIØR- OG ELEKTRONIKFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-06 fjernes Bestyrelse: Svend Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alsikevej 10, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-02-20 tilføjes Bestyrelse: Svend Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Direktion: Svend Ingvar Thøgersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-02-20 tilføjes Navne: STELECTRIC INGENIØR- OG ELEKTRONIKFIRMA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-02-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Revisor: NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)