Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1996-11-19 fjernes Navne: SUNLAD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: B.S. Ingemanns Vej 14, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-03-28)
Den 1996-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 fjernes Bestyrelse: Arne Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 fjernes Direktion: Arne Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Revisor: Finn Weck Warhuus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel af enhver art, administration og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-28 tilføjes Vedtægter: 1984-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: B.S. Ingemanns Vej 14, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2017-03-28)
Den 1984-02-17 tilføjes Bestyrelse: Arne Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Direktion: Arne Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Navne: SUNLAD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Revisor: Finn Weck Warhuus, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)