Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2007-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, eje og drive garageanlæg for last- og varevogne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 tilføjes Vedtægter: 2007-02-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Kirkebyvænget 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2007-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Funder Kirkebyvænget 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-11)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-25 fjernes Direktion: Svend Aage Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-31 fjernes Revisor: POULSEN & LAURITSEN, SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Legale ejere: SILKEBORG - AARHUS FRAGTRUTE A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Riis Rasmussen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1997-05-28 tilføjes Direktion: Svend Aage Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 fjernes Direktion: Ib René Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-31 fjernes Direktion: Rudi Larsen Grimstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-31 fjernes Revisor: Reg. revisor Eskild Lauritsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-19 fjernes Revisor: Svend Aage Kristian Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Funder Kirkebyvænget 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-19 tilføjes Direktion: Rudi Larsen Grimstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-19 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-19 tilføjes Navne: DE PRIVATE FRAGTMÆNDS GARAGEANLÆG I SILKEBORG ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1984-01-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 1984-01-19 tilføjes Revisor: Svend Aage Kristian Mikkelsen, Reg. revisor Eskild Lauritsen, POULSEN & LAURITSEN, SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)