Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 14, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-20 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Navne: VICTOR MØLLER. ESBJERG ApS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2012-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Direktion: Lars Benjaminsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-08-16 fjernes Revisor: SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 14, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2010-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 34, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-18 tilføjes Revisor: SÆDDING REVISION ApS (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2008-03-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-08 fjernes Direktion: Hardy Benjaminsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-08 tilføjes Formål: selskabets formål er at drive handel og anden hermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2007-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-01-08 tilføjes Vedtægter: 2007-01-08 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-10 tilføjes Direktion: Lars Benjaminsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-11 fjernes Direktion: Knud Aage Bendsen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 34, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-20 tilføjes Direktion: Knud Aage Bendsen Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1984-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-20 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1984-01-20 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-20 tilføjes Navne: VICTOR MØLLER. ESBJERG ApS (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1984-01-20 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1984-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1984-01-20 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-04)
Den 1984-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)