Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mary Lorrielee Abundo Hansen | 27.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonathan Egede Krahl Abundo Hansen | 01.01.2009 | 27.08.2024 | adm. dir |
Hans Peter Hansen | 20.01.1984 | 01.01.2009 | direktør |
Jens Ole Keil | 20.01.1984 | 25.05.1988 | direktør |