Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Jonas Carlström | 11.06.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Schirmer | 29.10.2003 | 11.06.2019 | direktør |
Pia Jeanett Schirmer | 01.02.2003 | 29.10.2003 | direktør |
Jens Schirmer | 20.01.1984 | 31.01.2003 | direktør |
Pia Jeanett Schirmer | 20.01.1984 | 29.11.1994 | direktør |
Pia Jeanett Schirmer | 20.01.1984 | 15.01.1992 | direktør |
Chresten Schirmer Christensen | 20.01.1984 | 01.02.1989 | direktør |
Susse Egeskov Christensen | 20.01.1984 | 01.02.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Henrik Gustafsson | 30.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Patrik Söderström | 20.01.2020 | formand |
Lars Jonas Carlström | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas David Jesper Dunaker | 11.06.2019 | 14.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brian Grevy | 11.06.2019 | 20.01.2020 | formand |
Emilie Olivia Schirmer Colman | 13.12.2010 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pia Jeanett Schirmer | 11.05.2010 | 11.06.2019 | formand |
Allan Spork | 29.10.2003 | 13.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anders Winther | 29.10.2003 | 19.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Michael Birk Andersen | 29.10.2003 | 19.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lars Chresten Schirmer Christensen | 10.06.1998 | 29.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Schirmer | 20.01.1984 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Pia Jeanett Schirmer | 20.01.1984 | 29.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ejgil Lund | 20.01.1984 | 10.06.1998 | bestyrelsesmedlem |