Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Mosebo Hansen | 07.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Hansen Holm | 19.01.2006 | 07.04.2021 | direktør |
Ditlev Erik Ahlefeldt-Laurvig | 04.10.2001 | 19.01.2006 | direktør |
Preben Vilhelm Gustav Ahlefeldt-Laurvig | 20.01.1984 | 04.10.2001 | direktør |