Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Stamer | 01.11.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Åge Olsen | 20.01.1984 | 23.07.2015 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Philip Brændeholm Poulsen | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Sassersen | 23.07.2015 | formand |
Claus Stamer | 01.11.2014 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Carlsen | 23.07.2015 | 01.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Åge Olsen | 20.01.1984 | 23.07.2015 | bestyrelse |
Lene Birgitte Stibolt Jensen | 20.01.1984 | 23.07.2015 | bestyrelse |
Karen Else Dora Rosdahl | 20.01.1984 | 23.07.2015 | bestyrelse |
Egon Jensen | 20.01.1984 | 23.07.2015 | formand |