Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Kapital | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybjerg 11, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2013-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: PW TRADE ApS. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2015-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Danish Food Service 2015 ApS. (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2016-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRAM STÅL A/S. (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2023-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Duevej 33, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 tilføjes Binavne: ADEP INVEST A/S (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: Bram Group A/S (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-02 fjernes Navne: ADEP INVEST A/S (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Beck Østergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-10 fjernes Bestyrelse: Annette Dina Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 33, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2018-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangen 7-9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-24 tilføjes Binavne: TRADINGWORLD A/S, TIMETOSHOP A/S, TIME2SHOP A/S, SURPLUSSTOCK A/S, RESTHANDEL A/s, HALVPRIS A/S, HABENGUTINTERNATIONAL A/S, FIVE STAR TRAVEL A/S (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-17 tilføjes Vedtægter: 2017-02-17 (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-17 tilføjes Binavne: Steel Trading A/S, P.O. Trade A/S, P.O. Handel A/S, Adep Finans A/S (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-16 fjernes Binavne: STEEL TRADING ApS, P.O. TRADE ApS, P.O. HANDEL ApS, ADEP FINANS ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsen (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Bestyrelse: Annette Dina Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Navne: ADEP INVEST A/S (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2015-11-29 fjernes Navne: ADEP INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2015-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-04 tilføjes Direktion: Per Bram Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-04 fjernes Direktion: Piaemilia Esther Mathilda Lendfelt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, handel med forskellige partier, handel med driftsmidler m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-02-04 tilføjes Vedtægter: 2015-02-04 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-14 tilføjes Legale ejere: Per Bram Nielsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-01-13 tilføjes Legale ejere: Per Bram Nielsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-01-13 fjernes Legale ejere: Per Bram Nielsen (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-01-14 tilføjes Reelle ejere: Per Bram Nielsen (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2010-12-06 tilføjes Direktion: Piaemilia Esther Mathilda Lendfelt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-06 fjernes Direktion: Per Bram Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-08-25 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2010-08-25 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 7-9, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2010-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Stigårdsvej 26, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2008-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigårdsvej 26, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2008-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-06-20 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-20 fjernes Revisor: Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2005-10-28 tilføjes Navne: ADEP INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2005-10-27 fjernes Navne: BRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 5, 4720 Præstø (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 11, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 1996-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 tilføjes Navne: BRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-27 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET JAPRE HOLDING AF 3.1.1984 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-27 fjernes Bestyrelse: Eberhardt Jan Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-10-27 fjernes Direktion: Eberhardt Jan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 11, 4720 Præstø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-03 tilføjes Bestyrelse: Eberhardt Jan Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-01-03 tilføjes Binavne: STEEL TRADING ApS, P.O. TRADE ApS, P.O. HANDEL ApS, ADEP FINANS ApS (offentliggjort 2015-12-18)
Den 1984-01-03 tilføjes Direktion: Eberhardt Jan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-03 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-03 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET JAPRE HOLDING AF 3.1.1984 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1984-01-03 tilføjes Revisor: Arne Stahlfest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 1984-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)