Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Rasmussen Glue | 24.06.1983 | 30.03.1994 | direktion |
Carsten Sønnichsen | 24.06.1983 | 27.06.1991 | direktion |
John Kvist Nielsen | 24.06.1983 | 03.07.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Holger Elkjær | 24.06.1983 | 30.03.1994 | bestyrelse |
Peder Christian Pedersen | 24.06.1983 | 30.03.1994 | bestyrelse |
John Kvist Nielsen | 24.06.1983 | 30.03.1994 | bestyrelse |
Thor Due | 24.06.1983 | 30.03.1994 | bestyrelse |
Anders Preben Gjedde | 24.06.1983 | 30.03.1994 | bestyrelse |
Ole Preben Bielefeldt | 24.06.1983 | 26.06.1990 | bestyrelse |
Kurt Ulrich Larsen | 24.06.1983 | 03.07.1989 | bestyrelse |
Poul Georg Jensen | 24.06.1983 | 01.07.1988 | bestyrelse |
Geir Magnus Jansen | 24.06.1983 | 01.07.1988 | bestyrelse |