Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-24 fjernes Navne: KODIF XLIII ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Bestyrelse: Hans Klempel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-03 fjernes Direktion: Klaus Jørgen Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Difko XLIII og varetage ledelsen af dette kommanditselskab K/S Difko XLIII's formål er at lade bygge et skib på Odense Staalskibsværft A/S og som reder at drive rede- rivirksomhed med skibet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Vedtægter: 2000-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNFRED HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-04 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNFRED HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-18 fjernes Bestyrelse: Preben Rasmussen Glue (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-18 fjernes Direktion: Preben Rasmussen Glue (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-10 fjernes Bestyrelse: Arne Raahauge Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Bestyrelse: Jakob Samsø Engberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 fjernes Bestyrelse: Peder Christian Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-17 fjernes Direktion: Carsten Sønnichsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Bestyrelse: Laust Christian Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 fjernes Direktion: John Kvist Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 fjernes Bestyrelse: Jannie Fursund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 31, 1051 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-24 tilføjes Bestyrelse: Jannie Fursund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Direktion: John Kvist Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-24 tilføjes Navne: KODIF XLIII ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)