Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Bestyrelse | Vedtægter | Kapital | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta |
Den 2024-07-04 tilføjes Legale ejere: Thisted Forsikring A/S, LB FORSIKRING A/S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-04 fjernes Legale ejere: FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL A/S, HF-FORSIKRING G/S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-03 tilføjes Legale ejere: VESTJYLLAND FORSIKRING GS. (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-03 fjernes Legale ejere: Thisted Forsikring A/S, LB FORSIKRING A/S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-02 fjernes Legale ejere: VESTJYLLAND FORSIKRING GS. (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-11-13 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lavesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-13 fjernes Bestyrelse: Dennis René Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 4.200.000,00 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-10 tilføjes Legale ejere: FORSIKRINGSSELSKABET VENDSYSSEL A/S, HF-FORSIKRING G/S, FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-10-10 fjernes Legale ejere: FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-09 fjernes Legale ejere: FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-10-10 tilføjes Vedtægter: 2022-10-10 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-27 tilføjes Legale ejere: NEM FORSIKRING A/S, FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S, FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S, VESTJYLLAND FORSIKRING GS. (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-27 fjernes Legale ejere: Interferens III ApS, Interferens I ApS, NEM FORSIKRING A/S (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-27 fjernes Bestyrelse: Carsten Møller Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2021-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2019-12-16 tilføjes Legale ejere: LB FORSIKRING A/S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2019-12-16 fjernes Legale ejere: LOKAL FORSIKRING G/S (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-15 fjernes Legale ejere: LB FORSIKRING A/S (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 3.225.000,00 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-04-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-12 fjernes Bestyrelse: Michael Nørgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Interferens III ApS, Interferens I ApS (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: VESTJYLLAND FORSIKRING GS., FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S, NEM FORSIKRING A/S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S, NEM FORSIKRING A/S, LB FORSIKRING A/S, LOKAL FORSIKRING G/S, Thisted Forsikring A/S (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-12-21 fjernes Legale ejere: Forsia Foreningen f.m.b.a. (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-20 fjernes Legale ejere: NEM FORSIKRING A/S, FORSIKRINGSSELSKABET HIMMERLAND G/S, LB FORSIKRING A/S, Thisted Forsikring A/S (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-21 fjernes Bestyrelse: Frank Abel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 3.425.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Vedtægter: 2018-11-14 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 1. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.925.000,00 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-08-30 tilføjes Vedtægter: 2018-08-30 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Nørgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Anders Hestbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-01 fjernes Legale ejere: KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jan Kamp Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-09-27 fjernes Bestyrelse: Peder Jon Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Bestyrelse: Peder Jon Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2017-04-27 fjernes Bestyrelse: Bjarne Steen Bjarnarson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 1. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 1. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-23 tilføjes Bestyrelse: Frank Abel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-04-23 fjernes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-10 tilføjes Legale ejere: Thisted Forsikring A/S (offentliggjort 2019-01-08)
Den 2015-04-10 fjernes Legale ejere: Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-05 tilføjes Bestyrelse: Anders Hestbech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-05 fjernes Bestyrelse: Steen Bo Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-29 tilføjes Bestyrelse: Steen Bo Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-25 fjernes Bestyrelse: Jesper Stig Franch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 1, 1. tv., 8800 Viborg (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2013-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gravene 28, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Stig Franch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-18 fjernes Bestyrelse: Niels Meldgård Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-08 tilføjes Bestyrelse: Lars Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-26 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Steen Bjarnarson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-26 fjernes Bestyrelse: Birgitte Tausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-12 tilføjes Bestyrelse: Carsten Møller Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2011-12-12 fjernes Bestyrelse: Per Aarlev Røhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2011-12-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsikringsvirksomhed derved, at selskabet tegner og/eller yder forsikringsmæssig administration af forsikringer efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade og hertil knyttede supplerende gruppeulykkesforsikringer. Vedrørende andre brancher kan selskabet fungere som agentur for andre forsikringsselskaber for så vidt disse er aktionærer eller koncernforbundne med aktionærer i selskabet, jfr. pkt. 2.2. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med direktøren eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-20 tilføjes Vedtægter: 2011-07-20 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-28 tilføjes Bestyrelse: Per Aarlev Røhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-28 fjernes Bestyrelse: Carsten Møller Pedersen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Meldgård Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-26 fjernes Bestyrelse: Mogens Nellemann Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-26 fjernes Bestyrelse: Niels-Ulrik Guntofte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-10 tilføjes Bestyrelse: Mogens Nellemann Skov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-03 tilføjes Bestyrelse: Niels-Ulrik Guntofte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-08-03 fjernes Bestyrelse: Per Lippert Guldbrandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-06 fjernes Bestyrelse: Mogens Nellemann Skov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-23 tilføjes Bestyrelse: Per Lippert Guldbrandsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Bestyrelse: Niels Stengaard Vase (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-13 tilføjes Bestyrelse: Niels Stengaard Vase (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-26 fjernes Bestyrelse: Niels Stengaard Vase (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forsikring (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skadesforsikringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-27 tilføjes Bestyrelse: Mogens Nellemann Skov (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 4.300.000,00 (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2006-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-27 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 fjernes Bestyrelse: Jesper Overvad Færch (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-06 tilføjes Bestyrelse: Mette Katrine Moltke Hoff (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 4.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørn Vemmelund (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-24 fjernes Bestyrelse: Erik Robert Rømer (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)