Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-04-10 fjernes Navne: I F A INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Direktion: Ib Frede Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-06-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, herunder import- og eksportvirksomhed samt investering og financiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-14 tilføjes Vedtægter: 1992-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-21 tilføjes Navne: I F A INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-20 fjernes Navne: SANIFA V.V.S. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 13, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Direktion: Ib Frede Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Navne: SANIFA V.V.S. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)