Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-10-09 fjernes Navne: AARØ-HANSEN FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 50, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Revisor: ABACUS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 fjernes Bestyrelse: Lotte Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 fjernes Direktion: Kirsten Aarø-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-02 fjernes Revisor: Jørgen Kjærulff (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, administrere og incassere kundefordringer hidrørende fra Virum Installationsforretning A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-01 tilføjes Vedtægter: 1987-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnevej 50, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Bestyrelse: Lotte Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Direktion: Kirsten Aarø-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Navne: AARØ-HANSEN FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Revisor: Jørgen Kjærulff, ABACUS REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)