Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-21 tilføjes Vedtægter: 2023-01-21 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-21 fjernes Bestyrelse: Kirsten Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-27 tilføjes Bestyrelse: Mads Gydesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-11-27 fjernes Bestyrelse: John Michael Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-10 tilføjes Bestyrelse: Brian René Elstrup Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2019-01-10 fjernes Bestyrelse: Erik Hegelund-Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-04 tilføjes Bestyrelse: Bent Normann Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-03 fjernes Bestyrelse: Kirsten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-24 tilføjes Bestyrelse: Orla Steen Lindstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2017-01-24 fjernes Bestyrelse: Sven Møller Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-29 tilføjes Bestyrelse: Sven Møller Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-29 fjernes Bestyrelse: Bent Normann Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-14 tilføjes Bestyrelse: Lisa Udsen Lassen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-14 fjernes Bestyrelse: Gunnar Schmit Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-22 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2013-01-22 fjernes Bestyrelse: Kaj Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som bladforlag, konsulent- og kursusvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 380.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2013-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2013-01-22 tilføjes Vedtægter: 2013-01-22 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-18 tilføjes Bestyrelse: Bent Normann Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-18 fjernes Bestyrelse: Mogens Sten Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Farimagsgade 1, 8., 1606 København V (offentliggjort 2009-07-21)
Den 2009-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 12, 5., 1620 København V (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-13 tilføjes Bestyrelse: Tage Otto Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-13 fjernes Bestyrelse: Torben Charles Emil Hofman (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-18 fjernes Bestyrelse: Bent Brander Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-09 tilføjes Bestyrelse: John Michael Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-09 fjernes Bestyrelse: Christen Keld Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: abf@abf-rep.dk (offentliggjort 2006-11-06)
Den 2005-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 370.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Drøhse Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 fjernes Bestyrelse: John Michael Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2005-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 340.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-01-28 tilføjes Bestyrelse: Malene Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-28 fjernes Bestyrelse: Lars Michaelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2003-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2002-01-29 tilføjes Bestyrelse: Christen Keld Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: abf@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2001-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-08-07 fjernes Bestyrelse: Grethe Britta Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-07-09 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-07-09 tilføjes Revisor: G L B A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-07-09 fjernes Revisor: Otto Idon Lops (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2001-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-09-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: abf@inet.uni2.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-02-25 tilføjes Bestyrelse: Steen Thisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-25 fjernes Bestyrelse: Johanna Bang-Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 12, 5., 1620 København V (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2000-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 2., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-04 fjernes Bestyrelse: Per Schultz-Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-09 tilføjes Bestyrelse: Johanna Bang-Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-09 fjernes Bestyrelse: Steen Frank Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1999-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1994-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1989-09-04 fjernes Bestyrelse: Johan Henrik Tauber (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1989-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 20, 2., 1620 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-11-01 tilføjes Bestyrelse: Johan Henrik Tauber (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-11-01 tilføjes Direktion: Jan Richard Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-11-01 tilføjes Legale ejere: ABF Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (offentliggjort 2015-06-12)
Den 1983-11-01 tilføjes Navne: ABFNYT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1983-11-01 tilføjes Revisor: Otto Idon Lops (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-25)