Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Kjærgaard Jensen | 22.12.2017 | adm. dir |
Kaj Erik Kjærgaard Jensen | 22.12.2017 | suppleant |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Erik Kjærgaard Jensen | 01.01.2012 | 21.12.2017 | direktion |
Dan Kjærgaard Jensen | 14.07.2004 | 01.01.2012 | direktion |
Mona Elisabeth Jensen | 14.07.2004 | 14.07.2004 | direktion |
Niels Kjeld Konstantin Jensen | 09.12.1983 | 05.09.1988 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kaj Erik Kjærgaard Jensen | 22.12.2017 | suppleant |
Kaj Erik Kjærgaard Jensen | 01.01.2012 | bestyrelse |
Bo Kjærgaard Jensen | 14.07.2004 | bestyrelse |
Dan Kjærgaard Jensen | 14.07.2004 | bestyrelse |
Mona Elisabeth Jensen | 14.07.2004 | formand |