Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-05-03 fjernes Navne: BENMORE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Egeløvsvej 29, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Bestyrelse: Dirk Seemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Direktion: Rudi Usinger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Revisor: Povl Gabe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-13 tilføjes Formål: Selslabets formål er at drive handels- og investerings- virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-13 tilføjes Vedtægter: 1984-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egeløvsvej 29, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Bestyrelse: Dirk Seemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Direktion: Rudi Usinger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Navne: BENMORE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Revisor: Povl Gabe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)