Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Peter Kjær-Knudsen | 01.11.1983 | 20.01.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Peter Kjær-Knudsen | 01.11.1983 | 20.01.1993 | bestyrelse |
Paul Bank | 01.11.1983 | 20.01.1993 | bestyrelse |
Jesper Lett | 01.11.1983 | 20.01.1993 | formand |
Annemette Kjær | 01.11.1983 | 17.08.1992 | bestyrelse |
Mogens Frank Vestergaard | 01.11.1983 | 14.06.1990 | bestyrelse |