Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1983-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISC RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-06-04 sletter virksomheden Ejerskaber: CET EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2019-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOGENS BALSLEV. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. (offentliggjort 2019-01-05)
Den 2022-07-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Strandridergården ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2022-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CET Domicil ApS. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CET Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2023-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 460, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Bestyrelse: Kjeld Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Direktion: Kjeld Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-02-29 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-10-07 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Legale ejere: Sequoia Invest ApS, KCT Invest ApS, CHR. EVERS THOMSEN HOLDING ApS, FLEXICOM INVEST ApS, KTI A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Navne: Ripaille Holding A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Omlægningsperiode start: 1999-03-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Reelle ejere: Kjeld Thomsen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-23 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-10 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-01-10 fjernes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Bestyrelse: Marianne Tarp-Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-06-16 tilføjes Bestyrelse: Lone Harriet Hahn Thomsen (næstformand) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-06-15 fjernes Bestyrelse: Lone Harriet Hahn Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af næstformanden eller af formanden i forening med 4 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-06-16 tilføjes Vedtægter: 2021-06-16 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-08 fjernes Bestyrelse: Christian Evers Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 460, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2018-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 460, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2018-10-23 tilføjes Navne: Ripaille Holding A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2018-10-22 fjernes Navne: ISC HOLDING A/S (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-07-01 fjernes Bestyrelse: Marianne Tarp-Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-04-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed i ind- og udland med stålkonstruktioner som speciale samt at eje aktier i ISC RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Selskabet kan endvidere foretage investering i og udvikling af fast ejendom samt yde finansiering og sikkerhedsstillelse m.v. (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2013-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2013-05-03 tilføjes Vedtægter: 2013-05-03 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-01-31 tilføjes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2012-01-31 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-13 tilføjes Legale ejere: KTI A/S (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2011-05-05 fjernes Bestyrelse: Paul Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2007-08-27 tilføjes Legale ejere: Sequoia Invest ApS, KCT Invest ApS, CHR. EVERS THOMSEN HOLDING ApS, FLEXICOM INVEST ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2007-04-18 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-18 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 460, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 460, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Svejstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-05-01 fjernes Bestyrelse: Torben Svejstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-03 tilføjes Bestyrelse: Marianne Tarp-Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-03 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-12 fjernes Bestyrelse: Erik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-20 fjernes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1999-03-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1999-03-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1995-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Strandvej 460, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Bestyrelse: Erik Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-10-07 tilføjes Direktion: Kjeld Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-02-29 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-10-07 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Navne: ISC HOLDING A/S (offentliggjort 2018-10-23)
Den 1983-10-07 tilføjes Reelle ejere: Kjeld Thomsen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Revisor: EGON PEDERSEN REVISION. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 1983-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-22)