Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-05-27 fjernes Navne: DANSK KLIMATISK FISKEAVL INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tunnelvej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Bestyrelse: Horst Berind Beilken (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Direktion: Edmund Marcin Antkowiak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at markedsføre, importere og eksportere klimatiske fiskeanlæg, samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-12 tilføjes Vedtægter: 1984-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tunnelvej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Bestyrelse: Horst Berind Beilken (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Direktion: Edmund Marcin Antkowiak (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Navne: DANSK KLIMATISK FISKEAVL INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)