Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 7, 1., 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 fjernes Direktion: Irene Rennowe Rønnow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 fjernes Navne: I. RØNNOW ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Revisor: Steen Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 7, 1., 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgårdshøj 16, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-21 tilføjes Vedtægter: 2000-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Revisor: Steen Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 fjernes Revisor: Henning Kovsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 fjernes Revisor: Scan Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-11 fjernes Revisor: ApS IMH AF 01.12.1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgårdshøj 16, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-05 tilføjes Direktion: Irene Rennowe Rønnow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-05 tilføjes Navne: I. RØNNOW ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-05 tilføjes Revisor: ApS IMH AF 01.12.1998, Scan Revision I/S, Henning Kovsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)