Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 22, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-11 fjernes Navne: RASMUSSEN, SPARKÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-02 fjernes Bestyrelse: Verner Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-02 fjernes Direktion: Henrik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, håndværk, industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Navne: RASMUSSEN, SPARKÆR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-09 fjernes Navne: HR BILER. SPARKÆR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-10 tilføjes Vedtægter: 2010-11-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-25 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 22, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 22, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-05 tilføjes Bestyrelse: Elisabeth Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 fjernes Bestyrelse: Eva Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-09 fjernes Bestyrelse: Karin Elisabeth Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-04 tilføjes Navne: HR BILER. SPARKÆR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-03 fjernes Navne: F.A. POLSTERMØBLER, ULSTRUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-03 fjernes Revisor: RV Revision i Bjerringbro, statsaut. revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 tilføjes Navne: F.A. POLSTERMØBLER, ULSTRUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-13 fjernes Navne: F. A. POLSTERMØBLER, ULSTRUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-13 fjernes Bestyrelse: Flemming Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Direktion: Flemming Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 22, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-06 tilføjes Bestyrelse: Flemming Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Direktion: Flemming Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-06 tilføjes Navne: F. A. POLSTERMØBLER, ULSTRUP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-12-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Revisor: RV Revision i Bjerringbro, statsaut. revisorer, Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)