Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 30.07.2020 | 30.07.2020 |
UNDER KONKURS | 29.06.2018 | 29.07.2020 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 05.02.2018 | 28.06.2018 |
NORMAL | 03.12.1990 | 04.02.2018 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 08.05.1989 | 02.12.1990 |
NORMAL | 10.08.1983 | 07.05.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Skibsmæglere (522910) | 01.01.2008 | 30.07.2020 |
Skibsmæglervirksomhed (634010) | 10.08.1983 | 31.12.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
true | 10.08.1983 | 30.07.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Idé Revisor I/S | 17.01.1999 | 20.12.2006 |
Revisionsfirmaet Bigler & Kall esøe | 05.05.1992 | 17.01.1999 |
VPBLTH A/S | 10.08.1983 | 05.05.1992 |
CJ Partnership I/S | 10.08.1983 | 14.10.1991 |
Statsaut. revisor Find Smidt | 10.08.1983 | 11.09.1989 |
Statsaut. revisor Tage Sølvbjerg | 10.08.1983 | 26.11.1987 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
35361377 | 23.01.2000 | 30.07.2020 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
JØRGEN THEIL A/S | 12.09.1989 | 30.07.2020 |
THEIL BOLVINKEL SHIPPING A/S | 10.08.1983 | 11.09.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Virksomheden tegnes af en likvidator | 21.03.2018 | 29.06.2018 |
Selskabet tegnes af en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening | 28.01.1996 | 05.02.2018 |
Ingen nuværende registrering.
Type af revisorbistand:Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.