Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-11-23 fjernes Navne: DANMAR TRADING ELECTRONIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 11, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Bestyrelse: Karl Fischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Direktion: Carl Eiler Bregner Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Revisor: Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive afsætningsvirksomhed med produkter fra Danish Marine Communication A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-29 tilføjes Vedtægter: 1984-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrimarken 11, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Bestyrelse: Karl Fischer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Direktion: Carl Eiler Bregner Carlsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Navne: DANMAR TRADING ELECTRONIC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Revisor: Peter Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)