Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvangen 17, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 fjernes Navne: HA-FEY INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-02-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Bestyrelse: Elsebeth Lundsberg Odefey (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Direktion: Harald Odefey (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-08 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurations- og administrationsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-04 tilføjes Vedtægter: 1998-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-01-17 tilføjes Navne: HA-FEY INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-16 fjernes Navne: H.O. DISTRIBUTION, ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvangen 17, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-15 tilføjes Bestyrelse: Elsebeth Lundsberg Odefey (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Direktion: Harald Odefey (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-15 tilføjes Navne: H.O. DISTRIBUTION, ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1983-07-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)