Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Holm Jensen | 15.05.2006 | 01.08.2007 | direktion |
Jens Ejner Antonsen | 01.10.2001 | 15.05.2006 | direktion |
Finn Nielsen | 25.03.1983 | 01.10.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Hesselberg Lund | 27.03.2007 | 01.08.2007 | bestyrelse |
Johannes Peter Høtbjerg Hansen | 15.05.2006 | 01.08.2007 | bestyrelse |
Kurt Kokhauge Larsen | 15.05.2006 | 01.08.2007 | formand |
Arvid Manneke | 15.05.2006 | 27.03.2007 | bestyrelse |
Leon Janssen | 27.01.2006 | 15.05.2006 | bestyrelse |
Bernt Jørgensen | 30.05.2002 | 27.01.2006 | bestyrelse |
Jens Ejner Antonsen | 01.10.2001 | 15.05.2006 | bestyrelse |
Anne-Elisabeth Berntson | 08.09.2000 | 15.05.2006 | bestyrelse |
Erik Troels Schøt-Bæk | 08.09.2000 | 30.05.2002 | bestyrelse |
Finn Nielsen | 25.03.1983 | 01.10.2001 | bestyrelse |
Peter Christian Nouvel Buch | 25.03.1983 | 26.09.2000 | bestyrelse |
Hendrik Benjamins | 25.03.1983 | 26.09.2000 | bestyrelse |
Albertus Patricius Christianus Maria Verheggen | 25.03.1983 | 07.09.1992 | bestyrelse |
Steffen Møller | 25.03.1983 | 11.10.1989 | bestyrelse |
Ole Jensen | 25.03.1983 | 11.10.1989 | bestyrelse |