Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 49, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Direktion: Mogens Blendstrup Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Legale ejere: Mogens Blendstrup Jørgensen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Navne: M. J. AUTOMOBILER NØRREBALLE ApS (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Reelle ejere: Mogens Blendstrup Jørgensen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-11-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-08-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-20 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2013-11-19 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2013-08-16 fjernes Revisor: LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 49, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 49, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2003-10-15)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 49, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2003-10-15)
Den 2003-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 118, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-06-18)
Den 2003-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2003-04-01 tilføjes Vedtægter: 2003-04-01 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: LJHL Holding A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 fjernes Revisor: Reg. revisor Finn Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1996-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Landevej 118, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-30 tilføjes Direktion: Mogens Blendstrup Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-06-30 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-01-01 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-06-30 tilføjes Legale ejere: Mogens Blendstrup Jørgensen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Navne: M. J. AUTOMOBILER NØRREBALLE ApS (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Reelle ejere: Mogens Blendstrup Jørgensen (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Revisor: Reg. revisor Finn Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-11-13)
Den 1983-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-13)