Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 fjernes Direktion: Terje Laurberg Lyngø List (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 fjernes Navne: MATERIALISTEN AF 25.10.2006 ApS, HOBRO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Omlægningsperiode start: 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørmosevej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-28 tilføjes Direktion: Terje Laurberg Lyngø List (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Direktion: Kurt Kejser Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at eje og drive aktiviteter med fremstilling og salg af produkter og tjeneste-ydelser, fortrinsvis inden for personlig pleje, helse og materialhandel og i forbindelse hermed stående virksomhed og dermed relateret virk-somhed efter direktionens nærmere skøn. Selskabet kan endvidere deltage i samarbejder eller selskaber inden for sit forretningsområde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Vedtægter: 2007-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 28, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-02-28 fjernes Bestyrelse: Margrethe Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 28, 9500 Hobro (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 28, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-25 tilføjes Navne: MATERIALISTEN AF 25.10.2006 ApS, HOBRO (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-24 fjernes Navne: ØSTJYDSK FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 tilføjes Bestyrelse: Klaus Sundtoft Kejser Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-07 fjernes Bestyrelse: Hanne Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 fjernes Bestyrelse: Erik Preben Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 28, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-15 tilføjes Bestyrelse: Erik Preben Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Direktion: Kurt Kejser Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Hovedbranche: Materialister (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-15 tilføjes Navne: ØSTJYDSK FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)