Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Yde Hansen | 30.06.1983 | 18.06.1991 | direktion |
Erik Thomsen | 30.06.1983 | 31.01.1991 | direktion |
Kirsten Schmidt Nielsen | 30.06.1983 | 23.04.1990 | direktion |
Ejgil Martin Pedersen | 30.06.1983 | 30.06.1989 | direktion |
Karl Ludvig Bækgaard Jakobsen | 30.06.1983 | 12.12.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Yde Hansen | 30.06.1983 | 18.06.1991 | bestyrelse |
Erik Thomsen | 30.06.1983 | 18.06.1991 | bestyrelse |
Ivan Søndergaard Kjeldsen | 30.06.1983 | 18.06.1991 | formand |
Jakob Fastrup | 30.06.1983 | 21.12.1990 | formand |
Ejgil Martin Pedersen | 30.06.1983 | 13.12.1989 | bestyrelse |