Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 26, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-12-09 fjernes Bestyrelse: Kurt Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Direktion: Peter Filt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: danvaegt@danvaegt.dk (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2013-12-09 fjernes Navne: DANVÆGT FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2013-12-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2012-03-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Filt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-27 fjernes Bestyrelse: Ulla Knudsen Filt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Peter Filt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-20 fjernes Direktion: Helge Rasmussen Filt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 26, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2010-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fanøvej 3, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2013-12-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanøvej 3, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fanøvej 3, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: danvaegt@danvaegt.dk (offentliggjort 2013-12-09)
Den 1997-05-27 tilføjes Bestyrelse: Kurt Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-27 fjernes Bestyrelse: Steen Skov Storgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og factoringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Bestyrelse: Torben Steen Nordquist (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-08 fjernes Direktion: Jan Rau Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-08 fjernes Revisor: Jens Juul Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Bestyrelse: Jan Rau Jacobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-07 tilføjes Navne: DANVÆGT FINANS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-06 fjernes Navne: AARHUS VÆGTFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-06 fjernes Direktion: Helge Rasmussen Filt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-02 fjernes Bestyrelse: Niels Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Revisor: Svend Aage Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fanøvej 3, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-07 tilføjes Bestyrelse: Niels Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-07 tilføjes Direktion: Helge Rasmussen Filt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-07 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-07-07 tilføjes Navne: AARHUS VÆGTFABRIK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-07 tilføjes Revisor: Svend Aage Jensen, Jens Juul Jensen, KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-12-09)
Den 1985-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)