Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-09-26 fjernes Navne: ASX 4110 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjærebyvej 2, 4220 Korsør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Direktion: Knud Høegh Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Revisor: Jens Christian Thrane Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-22 fjernes Direktion: Inge Fjord Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Vedtægter: 1987-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjærebyvej 2, 4220 Korsør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Direktion: Inge Fjord Olesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Navne: ASX 4110 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Revisor: Jens Christian Thrane Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)