Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-01-18 fjernes Navne: R & A FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalsparken 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Henrik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 fjernes Direktion: Leif Berg Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom, løsøre og virksomheder, import og eksport i enhver henseende, samt vekselerervirksomhed efter direktionens nærmere skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-02 tilføjes Vedtægter: 1986-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalsparken 2, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Direktion: Leif Berg Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Navne: R & A FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Henrik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)