Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-03-21 fjernes Navne: M. RIAZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 9-11, 1700 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Revisor: Erik Teis Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-29 tilføjes Vedtægter: 1984-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halmtorvet 9-11, 1700 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Navne: M. RIAZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Revisor: Erik Teis Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)